Tipo | Num/Ano | Descrição | Data | |
---|---|---|---|---|
PORTARIA | 9548/2013 | FÉRIAS - JUNHO | 02/06/2013 | |
PORTARIA | 9546/2013 | PRORROGAÇÃO DA NOMEAÇÃO MIKAELY ALVES MOREIRA - DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAL. | 22/05/2013 | |
PORTARIA | 9541/2013 | SUSPENSÃO DE FÉRIAS - EDILSON RIBEIRO | 16/05/2013 | |
PORTARIA | 9545/2013 | ANA LÚCIA DOS SANTOS XAVIER - REPRESENTANTE JUNTO À SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. | 16/05/2013 | |
PORTARIA | 9544/2013 | NOMEAR MIKAELY ALVES MOREIRA - DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAIS | 16/05/2013 | |
PORTARIA | 9543/2013 | NOMEAR PABLO ANTUNES ALBERTO - CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO | 16/05/2013 | |
PORTARIA | 9542/2013 | FÉRIAS - DAVID LEMANA | 16/05/2013 | |
PORTARIA | 9513/2013 | HORAS EXTRAS - ABRIL | 09/05/2013 | |
PORTARIA | 9512/2013 | FÉRIAS - ABRIL | 09/05/2013 | |
PORTARIA | 9539/2013 | SUSPENSÃO DE FÉRIAS - GERALDO APARECIDO BARBOSA | 09/05/2013 | |
PORTARIA | 9540/2013 | LICENÇA-PRÊMIO PARA TONY SEBASTIÃO CELETI DA SILVA | 09/05/2013 | |
PORTARIA | 9538/2013 | NOMEAR TIAGO MORELATO - CHEFE DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 02/05/2013 | |
PORTARIA | 9534/2013 | INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA DO ABATEDOURO | 02/05/2013 | |
PORTARIA | 9535/2013 | LICENÇA POR DOENÇA NA FAMILIA - TELMA APARECIDA ALVES | 29/04/2013 | |
PORTARIA | 9533/2013 | NOMEAR ADILSON GERALDO LUIZ DE OLIVEIRA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 25/04/2013 | |
PORTARIA | 9532/2013 | EXONERAR ADILSON GERALDO LUIZ DE OLIVEIRA - CHEFE DIVISÃO DE TRANSPORTE E SERVIÇOS DE SAÚDE | 25/04/2013 | |
PORTARIA | 9531/2013 | NOMEAR WELLINGTON FELIX LIMA - CHEFE DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | 25/04/2013 | |
PORTARIA | 9527/2013 | RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA DO ITR | 17/04/2013 | |
PORTARIA | 9528/2013 | LICENÇA POR DOENÇA NA FAMILIA - ROSANA LUCIMARA HENRIQUE GOES | 17/04/2013 | |
PORTARIA | 9530/2013 | NOMEAR ANDER JHONNY RAGANHAN - CHEFE DA DIVISÃO DOS CONTRATOS DO DEPARTAMENTO JURIDICO | 17/04/2013 |