Tipo | Num/Ano | Descrição | Data | |
---|---|---|---|---|
PORTARIA | 9527/2013 | RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA DO ITR | 17/04/2013 | |
PORTARIA | 9526/2013 | NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DE COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS | 15/04/2013 | |
PORTARIA | 9525/2013 | NOMEAR ELAINE APARECIDA GONÇALVES - CHEFE DA DIVISÃO DE CULTURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 11/04/2013 | |
PORTARIA | 9524/2013 | NOMEAR CLEUSA FERREIRA DA SILVA GUIMARÃES - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 10/04/2013 | |
PORTARIA | 9523/2013 | EXONERAÇÃO DE JEAN RODRIGO DOS SANTOS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10/04/2013 | |
PORTARIA | 9502/2013 | LICENÇA-PRÊMIO DE COMERCINDO JOSÉ DOS SANTOS FILHO | 09/04/2013 | |
PORTARIA | 9522/2013 | NOMEAR MARCOS ANTONIO ROCHA - CHEFE DE DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA – SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 08/04/2013 | |
PORTARIA | 9521/2013 | COMISSÃO DE INQUÊRITO - ABANDONO DE SERVIÇO | 08/04/2013 | |
PORTARIA | 9483/2013 | FÉRIAS - MARÇO | 07/04/2013 | |
PORTARIA | 9484/2013 | HORAS EXTRAS - MARÇO | 07/04/2013 | |
PORTARIA | 9517/2013 | NOMEAR TAMIRES GARCIA PEREIRA DE SOUZA - CHEFE DA DIVISÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 04/04/2013 | |
PORTARIA | 9520/2013 | NOMEAR JHONY PETTERSON DE ARAUJO - DIRETOR DO NÚCLEO TECNOLÓGICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 04/04/2013 | |
PORTARIA | 9519/2013 | SUBSTITUI MEMBROS DE COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÊRITO DE VALDIRIA IZIDORO LAUTON | 04/04/2013 | |
PORTARIA | 9518/2013 | NOMEAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE LEILÃO | 04/04/2013 | |
PORTARIA | 9511/2013 | ELEVAÇÃO DE NÍVEL DE SELMA APARECIDA MUNHOZ GOMES PREVELATO | 02/04/2013 | |
PORTARIA | 9517/2013 | NOMEAR TAMIRES GARCIA PEREIRA DE SOUZA - CHEFE DA DIVISÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 02/04/2013 | |
PORTARIA | 9516/2013 | NOMEAR JOÃO ANISIO COELHO SABARÁ - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 02/04/2013 | |
PORTARIA | 9514/2013 | NOMEAR DAVID CLAYTON CARVALHO DA SILVA - CHEFE DE DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 01/04/2013 | |
PORTARIA | 9364/2013 | FÉRIAS - JANEIRO | 01/04/2013 | |
PORTARIA | 9515/2013 | NOMEAR RODOLFO CZEPAK - CHEFE DE DIVISÃO DE EXECUÇÕES DO DEPARTAMENTO JURIDICO | 01/04/2013 |